ymddiriedolwyr COTTENHAM COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1128604
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD WILLIAM GYMER | Cadeirydd | 26 April 2017 |
|
|
||||
Elizabeth Denise Burns | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Richard John Batters | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Laura Anne Prideaux-Brune | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Mathew Richard Palmer | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|
||||
Andrew Edward Abbotson Fell | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|
||||
Christopher Philip Walsh | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
Timothy Michael Jones | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
Hannah Jane Dudley | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
||||
Michael Stanley Smith | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STEVEN JOHN POOLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.