Hanes ariannol WREN MUSIC
Rhif yr elusen: 1128790
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (16 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £248.49k | £261.72k | £222.56k | £278.46k | £300.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £262.65k | £239.51k | £196.76k | £276.45k | £351.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £36.03k | £17.35k | £10.00k | £38.02k | £29.22k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £13.16k | £76.58k | £68.79k | £6.65k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.