Trosolwg o’r elusen CALABAR UNION OF THE UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 1134929
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
HEALTH AWARENESS DAY AND CULTURAL EVENT IN LEWISHAM IN 13th SEPTEMBER 2014. DONATION TO BK FOUNDATION FOR THE BLIND IN CALABAR, NIGERIA 28th FEBRUARY 2015. A CULTURAL & FUNDRAISING NIGHT ON SATURDAY 10th AUGUST 2019 IN SUPPORT OF A CHARITY FOR AUDITORY & VISUALLY IMPAIRED PEOPLE IN CALABAR, NIGERIA. DONATION TO VISUALLY IMPAIRED PEOPLE IN CALABAR, NIGERIA 24th NOVEMBER 2019
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Cyfanswm incwm: £3,395
Cyfanswm gwariant: £2,093
Pobl
4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Dim gwybodaeth ar gael
Masnachu
Dim gwybodaeth ar gael
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dim gwybodaeth ar gael
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.