Hanes ariannol Age UK Kent Rivers
Rhif yr elusen: 1133023
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.42m | £2.52m | £2.94m | £2.51m | £2.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.43m | £2.57m | £2.56m | £2.53m | £2.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £374.93k | £369.63k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £374.93k | £7.83k | £162.16k | £89.76k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £87.14k | £135.17k | £980.64k | £257.18k | £103.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £62.24k | £119.64k | £15.11k | £35.40k | £86.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.27m | £2.25m | £1.84m | £2.22m | £2.72m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.74k | £4.67k | £1.74k | £110 | £1.08k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £11.83k | £100.10k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £25.08k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.43m | £2.48m | £2.53m | £2.52m | £2.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £96.37k | £24.40k | £2.78k | £146.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.45k | £12.23k | £12.29k | £12.94k | £10.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.