Hanes ariannol UNIT INSTITUTE FUND, COMMANDO TRAINING CENTRE ROYAL MARINES (UIF CTCRM)
Rhif yr elusen: 1125969
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £504.02k | £566.03k | £441.20k | £681.51k | £649.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £433.92k | £505.23k | £459.28k | £695.79k | £615.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £85.44k | £53.19k | N/A | £105.01k | £76.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £23.98k | £37.70k | N/A | £22.25k | £22.01k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £381.91k | £462.03k | N/A | £544.03k | £546.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.68k | £13.11k | N/A | £7.64k | £4.78k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £2.58k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £433.92k | £505.23k | N/A | £695.79k | £615.24k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | £2.33k | £2.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £37.38k | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.