ymddiriedolwyr OFFINGTON PARK METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1127681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DAWN ROSEMARY CARN BA HONS | Cadeirydd | 01 September 2016 |
|
|||||
Terry Edmondson | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|||||
Barry Spooner | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Rosalyn Merrick | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Karen Pamela Clayton | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Francis John Patrick Knight | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Emily Jane Wilson | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
JOHN EDWARD BISHOP | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||
GILLIAN POWELL | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
PAMELA ANN FROST | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Lee Michael Newman | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
NICHOLAS HENRY SKINNER | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
KEVIN THOMAS HARMER | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
CATHERINE LOUISE BURGESS | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
JEANNE MICHELE FUNNELL | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
JACQUELINE MARGARET BROWN | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
CAROLYN DEBORAH WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Hilary Ann Colbourn | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|||||
ADAM JOHN COOK | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
Charlotte Gould | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Lesley SKINNER | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
JOY ELIZABETH BARNES | Ymddiriedolwr | 16 May 2016 |
|
|||||
ALISON MARGARET WRIGHT | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|||||
MICHAEL ERNEST JAMES POWELL MIIA | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.