ymddiriedolwyr BECKENHAM METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1138006
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
27 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Alexandra Terrett | Cadeirydd | 01 September 2018 |
|
|
||||
Papa Boateng | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Ruben Enrique Martin | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
KWADJO ASAMOAH-KRODUA | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Theophilus Farmer | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Andrew Cloke | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Faustina Eshun | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Gordon Leslie Hughes | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Judith Anne Reep | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Jozef Paul Krywko | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
ANN BARBARA FOX | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
Victoria Sarah Bessant | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
CAROL LINDA JEFFERIES | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Graham George McLeod | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
DAVID EWART JACKSON | Ymddiriedolwr | 15 June 2012 |
|
|||||
Simon James Young | Ymddiriedolwr | 15 June 2012 |
|
|||||
Mary Elizabeth Christina Jackson | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JENNIFER MARGARET NICHOLS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SHEILA ANN PRIESTMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IRENE MARIONETTE Antwi | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COLIN WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IRENE LUM NTUMAZAH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CYNTHIA CAMPBELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COMFORT AYORKOR LAWSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE HANDEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARBARA KYEI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN DAVID DINGLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.