ymddiriedolwyr WESLEY METHODIST CHURCH READING
Rhif yr elusen: 1134691
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Martin Pieter Beukes | Cadeirydd | 29 January 2023 |
|
|
||||
Vishal Singh | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Bethany Johanne Finnegan | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Victoria Amoah-Fordjour | Ymddiriedolwr | 29 January 2023 |
|
|
||||
Tirivashe Manhera | Ymddiriedolwr | 29 January 2023 |
|
|
||||
Evelyn Asiedu Coffie | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Chris Emmanuel Neeraj Preetham | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Anita Barbara Abbey-Quaye | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|
||||
Kenneth Fordjour | Ymddiriedolwr | 26 June 2018 |
|
|||||
Julie Marsh | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||
Peter Jonathan Frank | Ymddiriedolwr | 03 October 2014 |
|
|
||||
Patricia Brown | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD GEORGE LANGFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Anna Ghelli | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANGELA DIANE MARJORAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DR STEPHEN APPIAH | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Jonathan Howard Brown | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARY ANN RUTH LUDLOW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN DAVID LANGFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TERENCE JOHN ROWELL A.I.B | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.