ymddiriedolwyr MANSFIELD ROAD BAPTIST CHURCH, NOTTINGHAM
Rhif yr elusen: 1128270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (240 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD LLOYD BENNETT | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
David Mangan | Ymddiriedolwr | 23 July 2023 |
|
|
||||
Alan Jodrell | Ymddiriedolwr | 23 July 2023 |
|
|
||||
Hazel O cconor | Ymddiriedolwr | 23 July 2023 |
|
|
||||
Haroon Azam | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Sarbjit Gill | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Diana Fritz | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||
Jean Taylor | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||
Neelam Rani | Ymddiriedolwr | 17 May 2017 |
|
|
||||
Dr Diane Trusson | Ymddiriedolwr | 17 May 2017 |
|
|
||||
Jennifer Marie Saunders | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|
||||
Rev Andrew Wilson | Ymddiriedolwr | 01 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.