ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF DROITWICH SPA
Rhif yr elusen: 1128487
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (166 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Nigel Byard | Cadeirydd | 09 September 2014 |
|
|
||||
Claudia Cole | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
PHILIP BOWEN | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|||||
Sandra Medhurst | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Jeni King | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Jill Robinson | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Clare King | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Michael Jubb | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
Roger Aston | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
Susan Jubb | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|||||
Keith Slaughter | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
Valerie Hawley | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
Dr Rosemary Jane Byard | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
Rev Laura Jane Handy | Ymddiriedolwr | 26 June 2015 |
|
|
||||
MARK INGLEDEW | Ymddiriedolwr | 19 October 2012 |
|
|
||||
JANET PATRICIA BRYAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR STEVE PENN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD JOHN ROSE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.