ymddiriedolwyr CHAPEL FIELD ROAD METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1129256
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Matthew Ademuyiwa Olanrewaju BA MA | Cadeirydd | 01 October 2019 |
|
|
||||
Christopher Hopper | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Jacques Kalume | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Colin Arnold | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
David Everitt | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Ruth Gaskin | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Martin Nisbett | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
MARGARET SNELLING | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
CHRISTINA POTTER | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
FRANCES MIDDLETON | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
PAMELA PARKERBROWN | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
ZING EAGLING | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|||||
PAULINE MANN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
M E GARRATT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
GEOFFREY FREDERICK BROWN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.