Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY WITH ST ANDREW THE LESS AND ST PETER, CLIFTON, BRISTOL.
Rhif yr elusen: 1132765
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.92k | £152.39k | £83.28k | £93.57k | £72.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £110.35k | £110.65k | £91.25k | £90.34k | £79.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £500 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.