ymddiriedolwyr THE NATIONAL YOUTH JAZZ COLLECTIVE
Rhif yr elusen: 1135060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Allan | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Daniel Mar-Molinero | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|||||
Christine Anne Steuer | Ymddiriedolwr | 15 January 2019 |
|
|
||||
Dr Ruth Herbert | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
JAMES ANTHONY MARK JOSEPH | Ymddiriedolwr | 11 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.