ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SKEGBY
Rhif yr elusen: 1132896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev PETER CHANTRY | Cadeirydd | 24 March 2021 |
|
|||||
Karen Bradshaw | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Peter Smythe | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Sharon Hallam | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Ian Hallam | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Lauren Dykes | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Pamela Mary Shaw | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Anthony Cooke | Ymddiriedolwr | 06 March 2016 |
|
|
||||
MARTYN JOHN BOWLER | Ymddiriedolwr | 06 March 2016 |
|
|
||||
Richard Patrick Mountain | Ymddiriedolwr | 06 March 2016 |
|
|
||||
ROBERT ANTHONY HALLAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN CAROL MOUNTAIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN MICHAEL CRAFTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOSEPHINE MARY WHITBREAD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
GRAHAM CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY LILY COLLINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP OSBORNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELEANOR ELIZABETH GREAVES CERT ED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN WHITBREAD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAMELA LESLEY CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.