Hanes ariannol FOUNDATION FOR THE PARKS AND RESERVES OF COTE D'IVOIRE (FPRCI-UK)
Rhif yr elusen: 1137836
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.55m | £1.46m | £809.00k | £739.86k | £808.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.25m | £1.69m | £2.33m | £3.60m | £2.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.14m | £2.96m | £26.53k | £0 | £294.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £11.23m | £2.20m | £0 | £0 | £271.26k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £636.13k | £699.29k | £782.47k | £723.59k | £513.98k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £16.27k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.16m | £1.59m | £2.24m | £3.48m | £2.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £88.97k | £102.41k | £98.82k | £114.81k | £111.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £89.86k | £56.66k | £144.57k | £133.61k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.07m | £0 | £2.09m | £3.35m | £2.23m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £88.97k | £102.41k | £98.82k | £114.81k | £111.09k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £66.69k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.