Hanes ariannol WYCLIFFE BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1135617
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £621.64k | £622.79k | £574.97k | £559.18k | £702.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £533.00k | £546.02k | £519.88k | £558.62k | £669.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £12.01k | £3.91k | £110.49k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £453.46k | £467.12k | £483.27k | £454.51k | £551.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £46.48k | £46.57k | £10.55k | £26.36k | £43.75k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £43 | £1.88k | £1.57k | £1.20k | £5.97k | |
|
Incwm - Arall | £121.66k | £107.22k | £79.59k | £77.12k | £101.25k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £533.00k | £546.02k | £519.88k | £558.62k | £669.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.11k | £1.17k | £1.23k | £1.50k | £2.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £108.98k | £122.02k | £128.11k | £126.95k | £116.26k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.