Hanes ariannol SELWOOD HOUSING SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 1141124
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.41m | £43.31m | £42.23m | £45.50m | £47.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.41m | £34.82m | £34.11m | £39.48m | £41.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £787.00k | £515.00k | £103.00k | £1.45m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £73.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £41.54m | £41.91m | £41.60m | £44.26m | £45.95m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £218.00k | £264.00k | £59.00k | £6.00k | £53.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.58m | £1.14m | £569.00k | £1.23m | £1.67m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £31.36m | £34.81m | £34.10m | £39.46m | £41.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £49.00k | £57.00k | £51.00k | £60.00k | £55.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £41.00k | £13.00k | £12.00k | £16.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.