Hanes ariannol METHODIST CENTRAL HALL, COVENTRY
Rhif yr elusen: 1138425
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £252.42k | £264.73k | £171.33k | £299.04k | £398.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £269.55k | £255.60k | £223.41k | £278.49k | £324.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £32.17k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £11.50k | N/A | £66.25k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.