Hanes ariannol EMMANUEL BRISTOL
Rhif yr elusen: 1139421
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £636.02k | £815.69k | £851.46k | £1.30m | £1.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £514.48k | £558.47k | £572.69k | £682.02k | £846.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.58k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £598.42k | £786.47k | £847.06k | £1.28m | £974.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £37.28k | £28.54k | £4.21k | £22.91k | £73.15k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £330 | £684 | £197 | £104 | £3.61k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £3.60k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £514.48k | £558.47k | £572.69k | £682.02k | £846.79k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.03k | £1.07k | £1.14k | £9.60k | £10.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £102.73k | £95.52k | £113.57k | £119.47k | £101.69k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.