ymddiriedolwyr THE WREXHAM MUSICAL THEATRE SOCIETY
Rhif yr elusen: 501529
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Butler | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Andrew Mark Gallanders | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
JAKE MYATT | Ymddiriedolwr | 08 April 2022 |
|
|||||
Miss Gemma Williams | Ymddiriedolwr | 08 April 2022 |
|
|
||||
George James | Ymddiriedolwr | 08 April 2022 |
|
|
||||
Stewart Aaron Venables | Ymddiriedolwr | 08 April 2022 |
|
|
||||
Mark Chadwick | Ymddiriedolwr | 08 April 2022 |
|
|
||||
Sion Edwards | Ymddiriedolwr | 10 September 2021 |
|
|
||||
Alan Edwards | Ymddiriedolwr | 05 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.