ymddiriedolwyr WYMONDHAM DEMENTIA SUPPORT GROUP
Rhif yr elusen: 1143347
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW RACKHAM | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
TIMOTHY BARRETT | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|
||||
MICHAEL JOHN GIBBINS | Ymddiriedolwr | 04 April 2017 |
|
|||||
PHILIP JOHN WHISCOMBE | Ymddiriedolwr | 09 October 2015 |
|
|||||
Ann Elizabeth Scott | Ymddiriedolwr | 18 November 2014 |
|
|
||||
Sallie Grace Colk | Ymddiriedolwr | 27 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.