ymddiriedolwyr Age Cymru West Glamorgan Limited
Rhif yr elusen: 1140989
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melvyn Clifford Rayner | Cadeirydd | 30 April 2018 |
|
|
||||
Andrew Matthew Jobling | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Sophia Elizabeth Miller | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Kirsty Leanne Davies | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Matthew Ford | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Monica Sophia Vasquez | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Natasha May Fulford | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
Craig Lawton | Ymddiriedolwr | 07 February 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.