ymddiriedolwyr THE CHORAL FOUNDATION, THE CHAPEL ROYAL, HAMPTON COURT PALACE
Rhif yr elusen: 1142075
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Andrew Cutts | Cadeirydd | 06 September 2023 |
|
|
||||
Justin Simon Mark Basini | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|
||||
Nigel David Walley | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Jane Louise Crowther | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Charles Alexander MacDougall | Ymddiriedolwr | 04 August 2021 |
|
|
||||
ALEXANDER SCULLY | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|||||
RICHARD FARRAR ROTHWELL | Ymddiriedolwr | 24 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.