Hanes ariannol RESPECT
Rhif yr elusen: 1141636
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.52m | £1.59m | £2.78m | £3.62m | £3.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.39m | £1.61m | £2.32m | £3.41m | £3.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.28m | £940.92k | £1.29m | £556.66k | £1.29m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.34k | £8.58k | £29.68k | £61.08k | £39.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.52m | £1.58m | £2.73m | £3.56m | £3.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11 | £40 | £12 | £12 | £935 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £22.13k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.38m | £1.58m | £2.32m | £3.41m | £3.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.63k | £27.11k | £1.30k | £1.30k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £225.89k | £0 | £247.17k | £9.95k | £428.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £455.98k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.