ymddiriedolwyr WIGSTON FRAMEWORK KNITTERS MUSEUM LIMITED
Rhif yr elusen: 1142492
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARTH ANTHONY BOULTER | Cadeirydd | 20 June 2011 |
|
|||||||
Morris James Timothy Alton | Ymddiriedolwr | 17 February 2023 |
|
|
||||||
Christopher Lindsey Huscroft | Ymddiriedolwr | 08 November 2020 |
|
|||||||
John Lloyd Marlow | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||||
Neil Philip Hancock | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||||
TERENCE GEORGE HOWATT | Ymddiriedolwr | 20 April 2012 |
|
|
||||||
ROBERT BOWMAN | Ymddiriedolwr | 20 June 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.