Hanes ariannol HUBY AND WEETON PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 1144591
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 30/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.67k | £31.02k | £51.31k | £48.26k | £68.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.48k | £36.53k | £44.26k | £45.05k | £56.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £28.48k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.42k | £1.82k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.