Hanes ariannol SHOTTON AND DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 502342
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.59k | £70.59k | £42.29k | £56.06k | £50.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.82k | £34.61k | £42.00k | £37.49k | £36.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.47k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £13.62k | £10.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.