Hanes ariannol RASASC GUILDFORD LIMITED
Rhif yr elusen: 1145816
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £422.95k | £506.10k | £691.84k | £563.28k | £655.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £464.58k | £423.35k | £494.66k | £647.36k | £715.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £271.70k | £336.16k | £375.73k | £436.47k | £431.48k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £505.62k | £691.63k | £563.19k | £652.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £481 | £210 | £91 | £3.21k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £0 | £470.86k | £0 | £526.87k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £23.80k | £7.26k | £31.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £0 | £0 | £14.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £423.35k | £0 | £640.09k | £157.04k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.