Hanes ariannol CHARLOTTE'S BRIGHTSIDE C.L.C
Rhif yr elusen: 1146024
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 21/09/2019 | 21/09/2020 | 21/09/2021 | 21/09/2022 | 21/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.35k | £41.23k | £79.88k | £76.71k | £176.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.36k | £24.98k | £65.74k | £73.52k | £82.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | £18.07k | £57.57k | £35.25k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.