Hanes ariannol Surrey Independent Living Charity
Rhif yr elusen: 1146482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £572.35k | £578.70k | £479.90k | £496.66k | £608.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £624.14k | £624.43k | £560.43k | £588.43k | £655.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £369.70k | £316.89k | £279.61k | £291.64k | £357.34k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.65k | £28.01k | £22.07k | £25.20k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £17.40k | N/A | N/A | £28.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £379.71k | £558.22k | N/A | N/A | £576.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £3.08k | N/A | N/A | £4.16k | |
|
Incwm - Arall | £192.64k | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £620.50k | £624.43k | N/A | N/A | £655.42k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.99k | £16.85k | N/A | N/A | £19.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £3.64k | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.