Hanes ariannol UNLIMITED CHURCH
Rhif yr elusen: 1149371
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.03k | £43.89k | £36.92k | £30.53k | £27.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.66k | £43.18k | £42.14k | £30.75k | £30.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £360 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.