ymddiriedolwyr THE POINT CHURCH
Rhif yr elusen: 1147721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faith Fallon | Cadeirydd | 28 April 2019 |
|
|||||||||
Jean Cooke | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|||||||||
Robert Kerr | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||||||
Ruth Helen Elizabeth Sanders | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||||||
Andrew Bernard Gillbard | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||||||
Dale Marklew | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|||||||||
Rev William Kemp | Ymddiriedolwr | 23 May 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.