Hanes ariannol THE PLAYERS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1150458
Rhybudd rheoleiddiol
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.87m | £20.46m | £13.09m | £1.36m | £1.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.44m | £21.70m | £19.58m | £8.92m | £266.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £216.53k | £216.53k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £27.01m | £18.00m | £11.76m | £239.02k | £18.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £301.50k | £268.34k | £200.74k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.50m | £2.13m | £1.13m | £978.76k | £1.14m | |
|
Incwm - Arall | £63.67k | £62.97k | £5.12k | £142.26k | £24.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £22.78m | £19.97m | £17.92m | £8.71m | -£12.51k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.66m | £1.73m | £1.66m | £207.45k | £279.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £127.45k | £251.40k | £3.02m | £115.74k | £238.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £11.95m | £8.08m | £7.39m | £5.83m | -£583.85k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £280.54k | £272.46k | £204.30k | £207.45k | £220.57k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.