Hanes ariannol THE MILITARY WIVES CHOIRS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1148302
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £596.06k | £521.56k | £461.02k | £495.69k | £695.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £807.44k | £561.04k | £433.68k | £478.49k | £847.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £55.68k | N/A | £92.00k | N/A | £117.56k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £358.37k | £292.01k | N/A | N/A | £454.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £237.69k | £229.55k | N/A | N/A | £241.29k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | N/A | N/A | £199 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £802.98k | £560.06k | N/A | N/A | £813.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.45k | £984 | N/A | N/A | £34.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.74k | £20.02k | N/A | N/A | £11.12k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.