Hanes ariannol RSPCA RADCLIFFE SHELTER TRUST
Rhif yr elusen: 503759
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £800.86k | £1.29m | £704.89k | £676.04k | £553.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £671.75k | £803.96k | £835.57k | £791.43k | £703.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.91k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £32.18k | £45.13k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £416.36k | £919.01k | £403.43k | £330.83k | £250.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £17.69k | £19.22k | £13.29k | £13.28k | £15.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £309.80k | £293.26k | £173.92k | £222.94k | £230.51k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £38.57k | £29.40k | £31.25k | £33.65k | £34.24k | |
|
Incwm - Arall | £18.43k | £32.18k | £83.01k | £75.34k | £22.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £272.42k | £682.79k | £217.49k | £174.27k | £168.02k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £653.19k | £786.73k | £820.10k | £777.59k | £690.92k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.56k | £17.23k | £15.47k | £13.84k | £12.39k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.24k | £9.89k | £7.95k | £10.62k | £12.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £6.48k | £0 | £0 | £8.20k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.