ymddiriedolwyr 43RD HUDDERSFIELD (CROSLAND MOOR) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 503768
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Michael Tyas | Cadeirydd | 01 January 2005 |
|
|
||||
RUKHSANA JAVAID | Ymddiriedolwr | 25 June 2016 |
|
|
||||
MARGARET ELIZABETH BULLETT | Ymddiriedolwr | 25 June 2016 |
|
|
||||
JANET ELIZABETH HAIGH | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|
||||
HELEN PENROSE | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|
||||
ANDREW JOHN PENROSE | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
ANGELA JUNE NELSON | Ymddiriedolwr | 24 June 2012 |
|
|
||||
DAVID SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN HARRISON TOPHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.