ymddiriedolwyr CHESIL SAILABILITY
Rhif yr elusen: 1154416
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denise Hepburn | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Thomas Rhys Hepburn | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Louis Gale | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|
||||
Shaun Carl Kerrigan | Ymddiriedolwr | 15 July 2017 |
|
|
||||
Robert Uwin Lydeard | Ymddiriedolwr | 15 July 2017 |
|
|||||
Kirsty Lydeard | Ymddiriedolwr | 30 June 2014 |
|
|
||||
Michael Clarkson | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|
||||
HUGH DE IONGH | Ymddiriedolwr | 16 October 2013 |
|
|
||||
PHILIP HALL | Ymddiriedolwr | 16 October 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.