Hanes ariannol TALMUD TORAH LONDON LIMITED
Rhif yr elusen: 1161668
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £337.28k | £612.69k | £733.88k | £744.70k | £917.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £313.42k | £612.58k | £729.18k | £754.42k | £885.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £130.03k | £169.32k | £192.77k | £211.17k | £171.55k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £612.65k | £733.86k | £744.69k | £917.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £33 | £26 | £9 | £6 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £579.21k | £706.81k | £753.32k | £773.22k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £33.37k | £22.37k | £1.09k | £112.72k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.36k | £2.20k | £2.11k | £1.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.