ymddiriedolwyr TAVISTOCK SWIMMING CLUB (EST. 1990)
Rhif yr elusen: 1157854
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Furze | Cadeirydd | 25 June 2017 |
|
|||||
Lyn McKechnie | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Melanie Oxborough | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Ian Higham | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Dr Liam Sebag-Montefiore | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||
Claire Holly Palmer | Ymddiriedolwr | 25 June 2017 |
|
|
||||
Samantha Lake BA MED | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
LISA JANE FRANCE | Ymddiriedolwr | 27 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.