Dogfen lywodraethu CHAPEL-EN-LE-FRITH GUIDE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 504624
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER 14 DECEMBER 1922 AND SUPPLEMENTAL CHARTERS OF 26 OCTOBER 1949, 27 APRIL 1960, 4 SEPTEMBER 1981 AND 20 JULY 1993.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE EDUCATION OF GIRLS AND YOUNG WOMEN TO HELP THEM DEVELOP EMOTIONALLY, MENTALLY, PHYSICALLY AND SPIRITUALLY SO THAT THEY CAN MAKE A POSITIVE CONTRIBUTION TO THEIR COMMUNITY AND THE WIDER WORLD.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CHAPEL-EN-LE-FRITH
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.