ymddiriedolwyr STEYNING FESTIVAL LIMITED
Rhif yr elusen: 1158833
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippa Jane Robinson | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Adrian Geoffrey Gobat | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Barry James Saunders | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Nicholas Peter Linfield | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Nicola Elizabeth Mason | Ymddiriedolwr | 14 January 2022 |
|
|||||
Sara Anne Voice | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
Philip John Bowell MBE | Ymddiriedolwr | 26 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.