Hanes ariannol SURREY DISABLED PEOPLE'S PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1156963
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24m | £875.55k | £680.84k | £653.34k | £628.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35m | £876.14k | £746.06k | £704.54k | £611.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.19m | £798.79k | £572.39k | £593.24k | £561.08k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | £5.79k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.74k | £2.31k | £89.68k | £0 | £40.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £11.78k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.19m | £20.56k | £680.84k | £653.34k | £6.57k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £200 | £32 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £32.50k | £53.85k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.35m | £876.14k | £746.06k | £704.54k | £611.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.46k | £0 | £3.72k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £611.83k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.