Hanes ariannol THE LINKAGE COMMUNITY TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 504913
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.81m | £15.00m | £15.63m | £17.19m | £19.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.40m | £14.72m | £15.00m | £16.51m | £18.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £16.52m | £19.11m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.98m | £14.27m | £14.96m | £507.36k | £318.87k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £18.30k | £9.29k | £404.40k | £539.22k | £368.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £48.73k | £79.97k | £35.11k | £34.38k | £21.81k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.68m | £14.82m | £15.19m | £16.17m | £18.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £67.15k | £2.88k | £0 | £0 | £17.18k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £87.38k | £0 | £446.05k | £411.73k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.33m | £14.66m | £14.51m | £15.95m | £18.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £70.75k | £61.32k | £491.44k | £506.98k | £461.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £17.28k | £21.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.71k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £59.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.