ymddiriedolwyr PAGANAID
Rhif yr elusen: 1158075
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debra Michelle Gregory | Cadeirydd | 07 December 2022 |
|
|
||||
Pauline Claire Pitchford | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|
||||
Suzanne Joan Dymond-White | Ymddiriedolwr | 25 October 2022 |
|
|||||
Daniel Matthew Coultas | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Sarah Kerr | Ymddiriedolwr | 04 August 2020 |
|
|||||
Paul Pearson | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.