Hanes ariannol PEACEHAVEN HORTICULTURAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1160608
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.51k | £5.54k | £1.36k | £5.98k | £5.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.59k | £2.89k | £1.17k | £4.21k | £4.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.