ymddiriedolwyr THE INTERNATIONAL CENTRE FOR BIRDS OF PREY
Rhif yr elusen: 1159749
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Aspinall | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Philip John Madelin | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
Andrew William Baldwin | Ymddiriedolwr | 24 August 2021 |
|
|
||||
TIMOTHY JULIAN RICE | Ymddiriedolwr | 24 August 2021 |
|
|||||
Richard Henry James Kerr-Wilson | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|||||
Kaye Wellings | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.