Hanes ariannol FREEDOM CHURCH HEREFORD
Rhif yr elusen: 1161926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.09m | £1.24m | £1.05m | £1.19m | £1.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.15m | £1.19m | £993.74k | £1.07m | £1.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £818.75k | £862.35k | £907.53k | £937.26k | £880.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £139.37k | £152.06k | £70.61k | £67.18k | £102.87k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £119.58k | £125.35k | £62.34k | £75.23k | £41.83k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £232 | £424 | £9.35k | £24.35k | £34.22k | |
|
Incwm - Arall | £14.68k | £95.04k | £4.16k | £82.65k | £14.13k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.14m | £1.19m | £993.74k | £1.07m | £1.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.53k | £657 | £0 | £2.41k | £523 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.12k | £31.43k | £30.48k | £30.91k | £23.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £53.03k | £28.94k | £19.64k | £10.34k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £7.39k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.