ymddiriedolwyr CHARTFORD HOUSING LIMITED
Rhif yr elusen: 1162562
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shruti Vasudev | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Rosemary Keczkes | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Nabeel Alhassan | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Danny Nicklen | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Mark Wilby | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Thomas Andrew Donnelly | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
James Hogarth | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Daniel Boardman | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Catherine Alice Kelly | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Missin | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Nicholas Warden | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.