ymddiriedolwyr THE SHERBORNE GIRLS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1164053
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tawhid Ali | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Liz Bamford | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Pix Ashworth | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Elisabeth James | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
Padmini Sekhsaria | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|||||
Dr RUTH MARY SULLIVAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Katherine Anne Elizabeth Massey | Ymddiriedolwr | 22 September 2017 |
|
|
||||
Gillian Margaret Blenkinsop | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.