ymddiriedolwyr PAMOJA LEO
Rhif yr elusen: 1162710
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abel Okello | Cadeirydd | 11 May 2019 |
|
|
||||
Daniela Bowry-Blum | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Emma Smith | Ymddiriedolwr | 23 May 2020 |
|
|
||||
Sue Rhodes | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||
EDWARD HILL MSC | Ymddiriedolwr | 16 July 2015 |
|
|
||||
GEORGINA HARRIS-HILL BSC | Ymddiriedolwr | 16 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.